Renseignements sur Maria Elmiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Maria Elmiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005109766, Registre du commerce Zoug, (170)
IQVIA AG, in Risch, CHE-106.920.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005086992).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmiger, Maria, von Ermensee, in Ballwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Gabriela Ursula, von Luzern, in Meggen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3968731, Registre du commerce Zoug, (170)
IMS AG, in Cham, CHE-106.920.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, Publ. 3555153).
Statutenänderung:
20.12.2017.
Firma neu:
IQVIA AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IQVIA SA) (IQVIA Ltd) (IQVIA Inc).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmiger, Maria, von Ermensee, in Ballwil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eschenbach (LU)];
Gisler, Angela, von Spiringen, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil];
Marijan, Irena, von Emmen, in Schenkon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Emmen].
Numéro de publication: 3670554, Registre du commerce Zoug, (170)
IMS AG (IMS SA) (IMS Ltd) (IMS Inc), Sitz Cham, CH-170.3.004.653-9, Sammlung, Verarbeitung und Verwertung von Daten und Informationen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2006, S. 19, Id. 3634228).
Eingetragene Personen Geändert:
Uebersax, Peter, Heimat Thörigen, in Zug, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Cossar, Sacha, Heimat Littau, in Eich, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Schneider, Dominik, Heimat Elm, in Honau, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham].
Neu:
Elmiger, Maria, Heimat Ermensee, in Eschenbach LU, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Gómez, Roswitha, Heimat Altendorf, in Cham, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].