Renseignements sur Nicolas Alexandre Elbaze
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Nicolas Alexandre Elbaze
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005959713, Registre du commerce Zoug, (170)
Karimon GmbH, in Zug, CHE-426.365.184, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521111).
Firma neu:
Karimon GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elbaze, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005746127, Registre du commerce Zoug, (170)
STG Switzerland AG, in Zug, CHE-463.317.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005719012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nicolas, Pierre-Adrien Marcel, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Elbaze, Nicolas Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Samar, Asad, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Morgan, Russell, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Liberale, Divina, italienische Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004999585, Registre du commerce Zoug, (170)
Squarepoint Op Co GmbH, in Zug, CHE-460.703.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cauchon, Philippe, kanadischer Staatsangehöriger, in Nyon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elbaze, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Dhote, Clément, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.