Renseignements sur Rainer Ehrenpreis
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rainer Ehrenpreis
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004671036, Registre du commerce Berne, (36)
VEREIN "ZENTRUM DER EINHEIT SCHWEIBENALP", in Brienz (BE), CHE-115.794.148, Verein (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2017, Publ. 3703519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrenpreis, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Böni, Monica, von Trogen, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Moritz, genannt Moris, von Luzern, in Brienz BE, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Becker, Johanna Maria, deutsche Staatsangehörige, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Hässig Da Felicidade, Angelika, von Nesslau, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2660141, Registre du commerce Berne, (36)
VEREIN 'ZENTRUM DER EINHEIT SCHWEIBENALP', in Brienz (BE), CHE-115.794.148, Verein (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1916869).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrenpreis, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Kassier, mit Einzelunterschrift];
Böni, Monica, von Trogen, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Fellmann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bühlmann, Moritz, genannt Moris, von Luzern, in Brienz BE, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1916869, Registre du commerce Berne, (36)
VEREIN 'ZENTRUM DER EINHEIT SCHWEIBENALP', in Brienz BE, CHE-115.794.148, Verein (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, Publ. 1841061).
Statutenänderung:
02.12.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wöbbekind, Nils, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wöbbekind, Nina, deutsche Staatsangehörige, in Brienz BE, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Dreyfus, Robert, von Basel und Genf, in Brienz BE, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böni, Monica, von Trogen, in Brienz BE, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Bühlmann, Moritz, genannt Moris, von Luzern, in Brienz BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ehrenpreis, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Fellmann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Brienz BE, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.