Renseignements sur Hans Egli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans Egli
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hans Egli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3127765, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Braunviehzuchtverband des Kantons Bern, in Wichtrach, CHE-101.545.389, Genossenschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2627617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg, Andreas, von Meiringen, in Unterbach BE (Meiringen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Hans, von Schangnau, in Eggiwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Sekretär [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Sekretär];
Graber, Daniel, von Sigriswil, in Sigriswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kehrli, Alexander, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1849037, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Braunviehzuchtverband des Kantons Bern, in Wichtrach, CHE-101.545.389, Genossenschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2012, Publ. 6702602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stirnimann, Bruno, von Ballwil, in Posieux (Hauterive FR), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Hans, von Schangnau, in Eggiwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Sekretär [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Hänni, Werner, von Köniz, in Riggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6360582, Registre du commerce Berne, (36)
Braunviehzuchtverband des Kantons Bern, in Thun, CH-092.5.001.611-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.1998, S. 4974).
Statutenänderung:
26.09.2011.
Firma neu:
Genossenschaft Braunviehzuchtverband des Kantons Bern.
Sitz neu:
Wichtrach.
Domizil neu:
c/o Renate Brönnimann-Baur, Blümlisalpweg 9, 3114 Wichtrach.
Postadresse neu:
[Streichung des Eintrags, da nicht mehr gültig und in falscher Rubrik eingetragen.].
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Es haftet ausschliesslich das Genossenschaftsvermögen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mündlich an der Generalversammlung oder durch Rundschreiben an die Genossenschaften und Vereine. Gemäss Erklärung vom 26.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Streichung des Hinweises betreffend den Vorstand, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Vorstand: 3 oder mehr Mitglieder].[Streichung des Hinweises betreffend die Zeichnungsberechtigungen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Präsident oder Vizepräsident zeichnet kollektiv zu zweien mit Sekretär oder Kassier].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berger, Ueli, von Oberlangenegg, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggimann, Rudolf, von Sumiswald, in Sumiswald, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederhauser, Markus, von Bowil, in Tramelan, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Hermann, von Madiswil, in Ranflüh (Lützelflüh), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägeli, Heinz, von Hasliberg, in Hasliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Odermatt, Martin, von Dallenwil, in Aarwangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rufibach, Erwin, von Guttannen, in Guttannen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Biedermann, Jürg, von Jens, in Kappelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderegg, Andreas, von Meiringen, in Unterbach BE (Meiringen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Sekretär [bisher:Anderegg-Gygax, Andreas, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Stirnimann, Bruno, von Ballwil, in Posieux (Hauterive FR), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Sekretär [bisher:in Posieux, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Brönnimann-Baur, Renate, von Sarmenstorf und Köniz, in Wichtrach, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Oberwichtrach, Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Hans, von Messen, in Dieterswil (Rapperswil BE), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bergmann, Samuel, von St. Stephan, in Matten (St. Stephan), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Hans, von Schangnau, in Eggiwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Feuz, Anton, von Gsteigwiler, in Faulensee (Spiez), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jost, Christian, von Hellsau, in Wynigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederhauser, Andreas, von Bowil, in Renan BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohrbach, Rolf, von Aarwangen, in Aarwangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winterberger, Franz, von Schattenhalb, in Meiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.