Adresse
c/o Renate Brönnimann-Baur
Blümlisalpweg 9
3114 Wichtrach
Renseignements sur Genossenschaft Braunviehzuchtverband des Kantons Bern
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Genossenschaft Braunviehzuchtverband des Kantons Bern
- Genossenschaft Braunviehzuchtverband des Kantons Bern à Wichtrach est une Société coopérative du domaine «Associations et fédérations». Genossenschaft Braunviehzuchtverband des Kantons Bern est actif.
- La direction de l’organisation Genossenschaft Braunviehzuchtverband des Kantons Bern est composée de 11 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 20.05.1970.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 16.11.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Genossenschaft Braunviehzuchtverband des Kantons Bern est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-101.545.389.
Direction (11)
les plus récents membres de l'administration
Bruno Wyss,
Niklaus Nydegger,
Alfred Anderegg-von Bergen,
Bruno Gisler,
Christian Zürcher
les plus récents personnes habilitée à signer
Andreas Niederhauser,
Daniel Graber,
Hans Egli,
Renate Brönnimann-Baur
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.05.1970
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Wichtrach
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.5.001.611-2
IDE/TVA
CHE-101.545.389
Secteur
Associations et fédérations
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt die Wahrung der Interessen der bernischen Braunviehzüchter und pflegt und vertieft die Zusammenarbeit unter denselben durch geeignete Massnahmen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Braunviehzuchtverband des Kantons Bern
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Braunviehzuchtverband des Kantons Bern
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005605343, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Braunviehzuchtverband des Kantons Bern, in Wichtrach, CHE-101.545.389, Genossenschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Anton, von Gsteigwiler, in Faulensee (Spiez), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänni, Werner, von Köniz, in Riggisberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nydegger, Niklaus, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Bruno, von Lauterbrunnen, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005034426, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Braunviehzuchtverband des Kantons Bern, in Wichtrach, CHE-101.545.389, Genossenschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835717).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehrli, Alexander, von Innertkirchen, in Innertkirchen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderegg, Alfred, von Meiringen, in Meiringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004835717, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Braunviehzuchtverband des Kantons Bern, in Wichtrach, CHE-101.545.389, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2016, Publ. 3127765).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrbach, Rolf, von Aarwangen, in Aarwangen, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Winterberger, Franz, von Schattenhalb, in Meiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederhauser, Andreas, von Bowil, in Renan BE, Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brönnimann-Baur, Renate, von Sarmenstorf und Köniz, in Wichtrach, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Feuz, Anton, von Gsteigwiler, in Faulensee (Spiez), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gisler, Bruno, von Bürglen (UR), in Rumisberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänni, Werner, von Köniz, in Riggisberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jost, Christian, von Hellsau, in Wynigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ruchti, Daniel, von Rapperswil (BE), in Seedorf BE, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zürcher, Christian, von Trub, in Trubschachen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.