Renseignements sur Susanne Egger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Susanne Egger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3669511, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Hirslanden Klinik Am Rosenberg AG, in Heiden, CHE-101.443.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3436065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Susanne, von Rehetobel, in Eggersriet, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Szadkowski-Baldenweg, Dr. Christine, von Tägerwilen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2942211, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
obvita Ostschweizerischer Blindenfürsorgeverein, in Wittenbach, CHE-105.887.216, Verein (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1715929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Susanne, von Rehetobel, in St. Gallen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Werner, von Hemberg, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Charles, von St. Gallen, in Stein AR, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüthrich, Stephan Michael, von Trub, in Wolfhalden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zwick, Ralf, von Salenstein, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4437956, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Betriebsgesellschaft am Rosenberg Heiden, in Heiden, CH-300.3.010.382-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2006, S. 3, Publ. 3676162).
Statutenänderung:
1.04.2008.
Firma neu:
Hirslanden Klinik Am Rosenberg AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb privater Spitäler. Die Gesellschaft kann Grundstücke in der Schweiz und im Ausland erwerben, sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen. Sie kann sämtliche Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die zur Förderung ihres Zwecks geeignet sind oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Interesse der Hirslanden-Gruppe anderen Gesellschaften der Hirslanden-Gruppe Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduzarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fornaro, Dr. Eduard, von Rapperswil SG, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Joseph, von Sachseln, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Susanne, von Rehetobel, in Eggersriet, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütsche, Andrea, von Romanshorn, in Balgach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zellweger, Andreas, von Zürich und Herisau, in Heiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.