Renseignements sur Daniel Egger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Egger
Dernières notifications FOSC pour Daniel Egger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006120546, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Roman Anhorn AG, in Heiden, CHE-102.952.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005420261).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Margrith Heidi, von St. Gallen, in Heiden, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Daniel, von Eggersriet, in Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer].
Numéro de publication: HR02-1005420261, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Roman Anhorn AG, in Heiden, CHE-102.952.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845676).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Daniel, von Eggersriet, in Diepoldsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1005194270, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Daniel Egger Holding GmbH, in Diepoldsau, CHE-475.746.918, Dammstrasse 10, 9444 Diepoldsau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.04.2021. 21.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen und erbringt verbundene Beratungs- und andere Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensführung und -organisation. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben oder weiter veräussern sowie Patente und Lizenzen erwerben und veräussern. Im Übrigen kann die Gesellschaft neue Geschäftszweige aufnehmen die dem Erreichen des Gesellschaftszweck dienlich sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.04.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Egger, Daniel, von Eggersriet, in Diepoldsau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Egger, Nadja, von Kirchberg (SG), in Diepoldsau, mit Einzelunterschrift.