Renseignements sur Christian Egger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Egger
Dernières notifications FOSC pour Christian Egger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005494647, Registre du commerce Berne, (36)
Movi-Menti GmbH, bisher in Aarau, CHE-110.570.073, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2008, Publ. 4542300).
Statutenänderung:
01.06.2022.
Firma neu:
Bärenbach GmbH.
Sitz neu:
Guggisberg.
Domizil neu:
Bärenbach 299, 3157 Milken.
Zweck neu:
Führung eines Bauernhofes und Leitung einer Hofgemeinschaft, Betrieb eines Bed & Breakfast und eines Retreat Zentrums, Kurse, Weiterbildungen, Seminare und Coaching für Firmen, Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen, Bau und Vermietung von Tiny Häusern, Bauwagen, Jurten und Zelten, Entwicklung und Bau von alternativen Energie-Systemen, Aikido Training. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmen "Xnet Rolf Egli", in Zofingen, gemäss Bilanz per 15.02.2004 mit Aktiven von CHF 58'380.-- denen keine Passiven gegenüberstehen, zum Preise von CHF 58'380.--, wovon CHF 40'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 18'380.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Christian, von Adelboden, in Milken (Guggisberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lenzburg].
Numéro de publication: 5447768, Registre du commerce Argovie, (400)
Kugelrund GmbH, in Küttigen, CH-400.4.023.284-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2004, S. 2, Publ. 2319434).
Statutenänderung:
26.08.2009.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Rohrerstrasse 80, 5000 Aarau.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen, Verkauf und Handel mit Produkten, Durchführung von Veranstaltungen, Schulung und Beratung im Bereich Aus- und Weiterbildung, insbesondere Managementtraining, Führungsausbildung, Persönlichkeitsentwicklung und Gewaltprävention;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Lizenzen und Vertretungen übernehmen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Immaterialgüterrechte erwerben und Marken schützen lassen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Katharina, von Winterthur, in Küttigen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Christian, von Adelboden, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Küttigen und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].
Numéro de publication: 4542300, Registre du commerce Argovie, (400)
Xnet GmbH, in Zofingen, CH-400.4.025.249-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2006, S. 2, Publ. 3555774).
Statutenänderung:
04.06.2008.
Firma neu:
Movi-Menti GmbH.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Rohrerstrasse 80, 5000 Aarau.
Zweck neu:
Betrieb eines Zentrums, dessen Infrastruktur von Vereinen, Schulen, Firmen und anderen Organisationen genutzt werden kann. Die Gesellschaft vermietet Räumlichkeiten, stellt Dienstleistungen zur Verfügung und plant und führt Veranstaltungen und Festivals durch;
sie fördert alle Arten von Bewegungskünsten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Marlis, von Oberösch, in Reiden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Christian, von Adelboden, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00.