Renseignements sur Jürgen Egeling
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürgen Egeling
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1608595, Registre du commerce Zoug, (170)
TYPO3 Association, in Baar, CHE-112.256.297, Verein (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7167676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egeling, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Stutensee (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobberkau, Olivier Harry, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6688764, Registre du commerce Zoug, (170)
TYPO3 Association, in Baar, CH-170.6.000.178-2, Verein (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2011, S. 0, Publ. 6432086).
Statutenänderung:
13.02.2012.
Zweck neu:
Fördert das Projekt der freien Software TYPO3 unter der GNU GPL (GNU General Public Licence), dient der TYPO3 Community, stellt Software-Entwicklungen durch Dritte der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Adrian, von Schwändi, in Thalwil, Kassier des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Rimann, Mario, von Oberrohrdorf, in Menziken, Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egeling, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Stutensee (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Steiner, Regina Renate, deutsche Staatsangehörige, in Hamburg (DE), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Veuve, Alain, von Cernier, in Sissach, Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Busemann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Ringsting (DE), Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5954870, Registre du commerce Zoug, (170)
TYPO3 Association, in Baar, CH-170.6.000.178-2, Verein (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2005, S. 20, Publ. 2737858).
Statutenänderung:
10.05.2010.
Organisation neu:
Generalversammlung, Vorstand, Steuerungsausschuss, Geschäftsprüfungskommission sowie Revisionsstelle. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Skaarhoj, Kasper, dänischer Staatsangehöriger, in Aarhus (DK), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Hinderink, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Brander, Dominic, von Ebnat-Kappel und Ebnat, in Zürich, Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egeling, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Stutensee (DE), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Regina Renate, deutsche Staatsangehörige, in Hamburg (DE), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Rimann, Mario, von Oberrohrdorf, in Menziken, Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
TR Treuhand und Revisions GmbH (CH-020.4.018.552-0), in Baar, Revisionsstelle [bisher: TR Treuhand und Revisions GmbH].