Renseignements sur Urs Dürst
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Dürst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005767762, Registre du commerce Zurich, (20)
Käthe Wohlfahrt Schweiz AG, in Herrliberg, CHE-331.544.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, S.0, Publ. 2865261).
Statutenänderung:
30.05.2023.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Bönirainstrasse 9, 8800 Thalwil.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürst, Urs, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrott, Monika, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2505941, Registre du commerce Zurich, (20)
Käthe Wohlfahrt Schweiz AG, in Herrliberg, CHE-331.544.154, Habüelstrasse 96, 8704 Herrliberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.11.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere kunstgewerbliche Weihnachtsartikel. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wohlfahrt, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Rothenburg ob der Tauber (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ströbel, Rita, deutscher Staatsangehöriger, in Rothenburg ob der Tauber (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dürst, Urs, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5150490, Registre du commerce Zurich, (20)
KÖNIG (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.031.742-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2008, S. 23, Publ. 4395942). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürst, Urs, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Budliger Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döscher, Gerd-Hinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Moringen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.