Renseignements sur Heinz Dornbierer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Dornbierer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5606976, Registre du commerce Zurich, (20)
IES Immo Estate Systems GmbH, in Zumikon, CH-020.4.042.431-8, Morgental 35, 8126 Zumikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.04.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Kauf und Verkauf, die Vermietung und das Leasing von Computer Soft- und Hardware aller Art. Sie bezweckt ferner die Erbringung von Dienstleistungen wie Beratung, Organisation und Revision auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung;
sie bezweckt ferner den Erwerb, die Veräusserung und die Verwertung von Patenten, Verfahren, anderen Immaterialgüterrechten und Know-how sowie die Besorgung von Hilfsdiensten jeder Art auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 20.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Steinmann, Peter, von Basel, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dornbierer, Heinz, von Thal, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Registre du commerce Zurich, (20)
Interdialog Beratungs- und Treuhand AG, in Z ü r i c h , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2000, S. 8682).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dornbierer, Heinz, von Thal, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Affoltern am Albis, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Zurich, (20)
MDT Orga AG, in Z ü r i c h , Verkauf von Computern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.1993, S. 798).
Statutenänderung:
22.12.2000, 17.01.2001.
Firma neu:
ESIP AG.
Domizil neu:
Wehntalerstrasse 5, 8057 Zürich.
Zweck neu:
Entwicklung, Kauf und Verkauf, Vermietung und Leasing von Computer-Software aller Art;
Erbringung von Dienstleistungen wie Beratung, Organisation und Revision auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung;
Erwerb, Veräusserung und Verwertung von Patenten, Verfahren, anderen Immaterialgüterrechten und Knowhow sowie Besorgung von Hilfsdiensten jeder Art auf diesem Gebiet;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.- [bisher: CHF 50'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.-.Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1 000.-].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die jeweils letzte im Aktienbuch verzeichnete Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Privat Treuhand- und Verwaltungs AG, Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dornbierer, Heinz, von Thal, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schuler, Reinhard, von Arth, in Bachenbülach, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neerach, Mitglied];
von Bachellé, Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Haas, Andreas, von Trans, in Würenlos, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Arcus Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.