Renseignements sur Monika Dobler-Külling
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Monika Dobler-Külling
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6825134, Registre du commerce Zurich, (20)
Mandurino GmbH, in Winterthur, CH-020.4.036.830-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2011, Publ. 6073758).
Statutenänderung:
22.08.2012. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobler-Külling, Monika, von Wilchingen und Appenzell, in Wilchingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cerfeda, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Cerfeda, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Melano, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6073758, Registre du commerce Zurich, (20)
Mandurino GmbH, in Winterthur, CH-020.4.036.830-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 28.12.2007, S. 31, Publ. 4263780).
Statutenänderung:
26.01.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Einfuhr und Handel von Weinen, Spirituosen, Speiseoelen, Lebensmitteln, Gebinde, Gartenartikel, Pflanzen/Bäume sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Zur Erreichung der Geschäftsziele kann die Gesellschaft Anleihen und Darlehen aufnehmen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammen schliessen. .
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern das Gesetz nicht zwingend eine andere Art der Mitteilung vorsieht. Gemäss Erklärung vom 02.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobler-Külling, Monika, von Wilchingen und Appenzell, in Wilchingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Diessenhofen].
Numéro de publication: 4263780, Registre du commerce Zurich, (20)
Mandurino GmbH, in Winterthur, CH-020.4.036.830-3, Turmhaldenstrasse 6, 8400 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Einfuhr und Handel von Weinen, Spirituosen, Speiseoelen, Lebensmitteln, Gebinde, Gartenartikel und Pflanzen/Bäume. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Zur Erreichung der Geschäftsziele kann die Gesellschaft Anleihen und Darlehen aufnehmen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammen schliessen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Dobler-Külling, Monika, von Wilchingen und Appenzell, in Diessenhofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Cerfeda, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Cerfeda-Dell'Elba, Maria Luisa, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.