Renseignements sur Luka Dobec
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Luka Dobec
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005415304, Registre du commerce Zurich, (20)
Adviq GmbH, in Horgen, CHE-355.855.277, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2020, Publ. 1004961114).
Firma neu:
Adviq GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobec, Luka, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1004961114, Registre du commerce Zurich, (20)
Adviq GmbH, in Horgen, CHE-355.855.277, Einsiedlerstrasse 264, 8810 Horgen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.08.2020. 14.08.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen unabhängige Beratung und Vermittlung von Versicherungs- und Vorsorgelösungen sowie die Aus- und Weiterbildung von Versicherungsvermittlern. Die Gesellschaft kann auch internetbasierte Dienstleistungen zur Beschaffung und Vermittlung von Kundenkontakten sowie von Verkäufen und Abschlüssen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dobec, Luka, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004943336, Registre du commerce Zurich, (20)
Supercars Switzerland GmbH, in Horgen, CHE-230.084.089, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4316727).
Domizil neu:
c/o Kujtim Thaqi, Kalkofenstrasse 7, 8810 Horgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobec, Luka, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thaqi, Kujtim, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00].