Renseignements sur Christian Dirac
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Dirac
Numéro de publication: HR02-1005495402, Registre du commerce Valais, (621)
Société coopérative Marina Gestion, à Port-Valais, CHE-386.461.684, société coopérative (No. FOSC 16 du 25.01.2021, Publ. 1005082695).
Modification des statuts:
07.05.2022. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dirac, Christian, de Saint-Maurice, à Bouveret (Port-Valais), administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Saulnier, Xavier, de Saint-Prex, à Port-Valais, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec le président.
Numéro de publication: 2168741, Registre du commerce Valais, (621)
Société coopérative Marina Gestion, à Port-Valais, CHE-386.461.684, société coopérative (No. FOSC 127 du 04.07.2013, Publ. 959101).
Modification des statuts:
14.03.2015. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Muskens, Peter, dit Pierre, de Bagnes, à Bouveret (Port-Valais), président, avec signature collective à deux;
Ramelet, Jacques-André, de Orbe, à Bouveret (Port-Valais), administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Vettard, Joël, citoyen français, à Toulon (FR), administrateur, sans droit de signature;
Crutchfield-Tripet, Sixtine, de Val-de-Ruz, à Genève, administratrice, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Hartmann, Roger, de Villnachern, à Leysin, président, avec signature collective à deux;
Bamat, André, de Langnau am Albis, à Langnau am Albis, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Diem, Frank, de Herisau, à Arveyes (Ollon), administrateur et caissier, avec signature collective à deux avec le président;
Dirac, Christian, de Saint-Maurice, à Bouveret (Port-Valais), administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: administrateur et caissier avec signature collective à deux];
Oehrli, Claude, de Genève et Lauenen, à Bouveret (Port-Valais), administrateur, sans droit de signature.
Numéro de publication: 959101, Registre du commerce Valais, (621)
Société coopérative Marina Gestion, à Port-Valais, CH-621.5.005.806-1, 1 Quai Cook, La Marina, 1897 Bouveret, société coopérative (nouvelle inscription).
Date des statuts:
31.05.2013.
But:
gestion de la partie 'eaux' de la Marina du Bouveret, soit la gestion de façon harmonieuse, dans l'intérêt des copropriétaires sociétaires, et l'entretien du port, des places d'amarrage, du canal, du pont tournant et de toute autre installation hydraulique liée à la Marina (cf statuts pour but complet).
Parts sociales:
CHF 200.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux sociétaires:
par avis personnel ou Newsletter pour les convocations aux assemblées générales. Selon déclaration du 31.05.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Muskens, Peter, dit Pierre, de Bagnes, à Bouveret (Port-Valais), président, avec signature collective à deux;
Ramelet, Jacques-André, de Orbe, à Bouveret (Port-Valais), administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Dirac, Christian, de Saint-Maurice, à Bouveret (Port-Valais), administrateur et caissier, avec signature collective à deux;
Zimmermann, Ulric, de Berne, à Bouveret (Port-Valais), administrateur, sans droit de signature;
Vettard, Joël, citoyen français, à Toulon (FR), administrateur, sans droit de signature;
Crutchfield-Tripet, Sixtine, de Val-de-Ruz, à Genève, administratrice, sans droit de signature;
Leuenberger, Ulrich, de Trachselwald, à Bouveret (Port-Valais), administrateur, sans droit de signature.