Renseignements sur Bruno Diethelm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Diethelm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6301344, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Rathaus Stiftung der Bürgergemeinde Frauenfeld, in Frauenfeld, CH-440.7.012.091-8, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 12.03.1997, S. 1687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pallmann, Thomas, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hux, Angelus, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Titus, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Olbrecht, Marcel, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedersheim-Jost, Ursula, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Vico, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanen-Meyer, Barbara, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Helmut, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Diethelm, Bruno, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Helbling, Andreas, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieser-Santo, Verena, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strasser, Hansjörg, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Controlla Revisions AG (CH-440.3.002.244-6), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6301182, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Altersheimstiftung der Bürgergemeinde Frauenfeld, in Frauenfeld, CH-440.7.004.990-6, Stiftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2005, S. 12, Publ. 3124714).
Domizil neu:
c/o Titus Moser, Am Herterberg 10, 8500 Frauenfeld.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pallmann, Thomas, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hux, Angelus, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Titus, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Olbrecht, Marcel, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helbling, Andreas, von Frauenfeld, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschanen-Meyer, Barbara, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Helmut, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erné, Vico, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strasser, Dr. Hansjörg, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Diethelm, Bruno, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieser-Santo, Verena, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Controlla Revisions AG (CH-440.3.002.244-6), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2910012, Registre du commerce Zurich, (20)
Brossi AG, in Winterthur, CH-020.3.903.974-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2003, S. 22, Publ. 938004).
Statutenänderung:
16.06.2005.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 16.06.2005 Aktiven von CHF 5'998'296.27 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'616'108.55 auf die Brossi AG, in Winterthur (CH-020.3.028.853-6).
Gegenleistung:
CHF 1'382'187.72 sowie 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Firma neu:
Brossi Verwaltungs AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie von Liegenschaften und die Durchführung von Finanzierungsgeschäften aller Art.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshart, Heinz, von Brütten, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Friedrich, von Grafenried und Winterthur, in Dinhard, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bachofner, Peter, von Weisslingen, in Weisslingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Diethelm, Bruno, von Uttwil, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Papapietro, Stefano, von Hüttlingen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisele & Partner Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Eisele & Partner Treuhand AG, in Marthalen].