Renseignements sur Christian Di Ronco
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Di Ronco
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005400741, Registre du commerce Zurich, (20)
Nexenic AG, in Winterthur, CHE-305.727.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913358).
Statutenänderung:
28.01.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 144'992.00 [bisher: CHF 120'829.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 144'992.00 [bisher: CHF 120'829.00].
Aktien neu:
144'992 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 120'829 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.01.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Ronco, Christian, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corvaglia, Romeo Saverto, von Uster, in Bichelsee-Balterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Notaro, Dario Saverio, von Malters, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005104458, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Ruosch-Gruber-Stiftung, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-100.652.723, Stiftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, S.0, Publ. 1425017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Ronco, Christian, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grösswang, Daniel, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ricci, Christian, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Max, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tenger, Felix, von Schleitheim, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Roland, von Trüllikon, in Beringen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004861947, Registre du commerce Zurich, (20)
Nexenic AG, in Winterthur, CHE-305.727.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4313569).
Statutenänderung:
20.03.2020.
Domizil neu:
Klosterstrasse 34, 8406 Winterthur.
Aktienkapital neu:
CHF 117'882.00 [bisher: CHF 100'200.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 117'882.00 [bisher: CHF 100'200.00].
Aktien neu:
117'882 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'200 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Ronco, Christian, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.