Renseignements sur Fabienne Caroline Decimo
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fabienne Caroline Decimo
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005942880, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Decimo Immobilien AG, in Rapperswil-Jona, CHE-109.339.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2023, Publ. 1005887773).
Statutenänderung:
11.01.2024.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung, Vermietung und Vermittlung von Liegenschaften, ferner der Erwerb, die Veräusserung, das Halten sowie die Überbauung von Liegenschaften aller Art, mit Einschluss von Stockwerkeigentum. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. [Anpassung aufgrund anderer Eintragunsgvorschrift].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Decimo, Fabienne Caroline, von Unterengstringen, in Stäfa, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Andreas, von Boniswil, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005832000, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Decimo Immobilien AG, in Rapperswil-Jona, CHE-109.339.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794877).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Ralph Patrick, von Schwyz, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decimo, Fabienne Caroline, von Unterengstringen, in Stäfa, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Burkart, Vanessa, deutsche Staatsangehörige, in Henggart, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004774669, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Decimo Immobilien AG, in Rapperswil-Jona, CHE-109.339.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2017, S.0, Publ. 3521903).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Decimo, Fabienne Caroline, von Unterengstringen, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.