Renseignements sur Nicholas Dean
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Nicholas Dean
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005694290, Registre du commerce Zurich, (20)
OCI Ocean Management GmbH, in Küsnacht (ZH), CHE-113.158.869, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dean, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Hove (East Sussex/UK), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005496737, Registre du commerce Zurich, (20)
Ocean Independence AG, in Küsnacht (ZH), CHE-113.162.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2022, Publ. 1005462223).
Statutenänderung:
10.05.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dean, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Hove (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilding, Peter, australischer Staatsangehöriger, in Manly (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3547908, Registre du commerce Zurich, (20)
OCI Ocean Management GmbH, in Uster, CH-020.4.033.926-5, Wilstrasse 11, 8610 Uster, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Führung von Management-Mandaten für Yachten und Schiffe inklusive Crewing, auch Sicherheitsmanagement (ISM & ISPS), von Bauleitungsmandaten, von Beratungsmandaten, insbesondere solchen von schiffstechnischer, betriebstechnischer und juristischer Art im Zusammenhang mit dem Bau und dem Betrieb von Yachten und Schiffen, von Gutachtensaufträgen sowie allen damit verbundenen Aufgaben im Yacht-, Werft-, Marina- und Schiffsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Schiffseigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Küpfer, Daniel, von Oberdiessbach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Hürzeler, Peter, von Zürich und Uerkheim, in Uster, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Hürzeler, Hans, von Zürich und Uerkheim, in Rapperswil SG, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Dean, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Hove (East Sussex/UK), mit Einzelunterschrift;
Arpino, Claudio, von Uster, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.