Renseignements sur Philippe Dalcher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Philippe Dalcher
Participations
Dernières notifications FOSC pour Philippe Dalcher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005830654, Registre du commerce Zurich, (20)
Virtual Education Impact AG, in Zürich, CHE-248.674.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2023, Publ. 1005759745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dalcher, Philippe, von Pratteln, in Pratteln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005759745, Registre du commerce Zurich, (20)
Virtual Education Impact AG, bisher in Steinhausen, CHE-248.674.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026594).
Statutenänderung:
04.05.2023. 25.05.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Schärenmoosstrasse 78, 8052 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Ausbildungen in der Medizin- und Diagnostikbranche unter Einsatz von interaktiven Trainings- und Schulungsmethoden und -mitteln insbesondere unter Einbezug von virtual und augmented reality. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Entwicklung von Anwendungen für medizinische oder diagnostische Geräte zur Industrialisierung und für Redesigns sowie das Gebäudemanagement von Krankenhäusern im virtuellen Raum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 380'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 380'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
380 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 349'990.00, wofür 280 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eder, Reinhold, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dalcher, Philippe, von Pratteln, in Pratteln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.