Philippe Dalcher
domicilié à Pratteln, de Pratteln Mandats actifs: Swiss Ukrainian Business Association (SUBA) Connecté à: Irina Zhuravliova, Ganna Serbinenko Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Dalcher" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Dalcher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Dalcher" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Dalcher".
|
|
Philippe Dalcher
domicilié à Trey, de La Chaux-de-Fonds Mandats actifs: Les jardiniers d'espérance Connecté à: Marc Pelou, Dominique Pelou, Derrick Dalcher Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Dalcher" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Dalcher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Dalcher" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Dalcher".
|
|
Philippe Dalcher
domicilié à Moskau, de Pratteln Mandats actifs: Principal Partners Capital GmbH in Liquidation Connecté à: Aleksei Shirobokov, Christian Martin Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Dalcher" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Dalcher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Dalcher" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Dalcher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Philippe Dalcher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Philippe Dalcher
Associations religieuses, politiques ou laïques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Associations religieuses, politiques ou laïques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Philippe Dalcher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Philippe Dalcher
Numéro de publication: HR02-1005830654, Registre du commerce Zurich, (20)
Virtual Education Impact AG, in Zürich, CHE-248.674.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2023, Publ. 1005759745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dalcher, Philippe, von Pratteln, in Pratteln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005759745, Registre du commerce Zurich, (20)
Virtual Education Impact AG, bisher in Steinhausen, CHE-248.674.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026594).
Statutenänderung:
04.05.2023. 25.05.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Schärenmoosstrasse 78, 8052 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Ausbildungen in der Medizin- und Diagnostikbranche unter Einsatz von interaktiven Trainings- und Schulungsmethoden und -mitteln insbesondere unter Einbezug von virtual und augmented reality. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Entwicklung von Anwendungen für medizinische oder diagnostische Geräte zur Industrialisierung und für Redesigns sowie das Gebäudemanagement von Krankenhäusern im virtuellen Raum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 380'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 380'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
380 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 349'990.00, wofür 280 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eder, Reinhold, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Dalcher, Philippe, von Pratteln, in Pratteln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005565235, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Principal Partners Capital GmbH, in Gossau (SG), CHE-267.431.676, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412547).
Firma neu:
Principal Partners Capital GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.09.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dalcher, Philippe, von Pratteln, in Moskau (RU), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].