Renseignements sur Alexander Dal Farra
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alexander Dal Farra
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005273643, Registre du commerce Berne, (36)
Erschliessungsgenossenschaft Chilchmoos, Jaunpass, in Boltigen, CHE-102.270.232, Genossenschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2017, Publ. 3780279).
Statutenänderung:
30.06.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jungen, Bernhard, von Frutigen, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dal Farra, Alexander, von Sigriswil, in Grosshöchstetten, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walthert, Marlies, von Oberdiessbach, in Aarberg, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramsauer, Matthias, von Herisau, in Bern, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneuwly, Beat, von Gurmels, in Liebistorf (Gurmels), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005009628, Registre du commerce Berne, (36)
Digital Media Distribution AG, in Kehrsatz, CHE-112.140.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571579).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dal Farra, Alexander, von Sigriswil, in Grosshöchstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Walser, Barbara, von Wald (AR), in Mühlethurnen (Thurnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mühlethurnen, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 7031520, Registre du commerce Berne, (36)
Digital Media Distribution AG, in Kehrsatz, CH-092.3.016.884-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S. 4, Publ. 5672856).
Statutenänderung:
20.12.2012.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dal Farra, Alexander, von Sigriswil, in Grosshöchstetten, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Dal Farra-Walser, Alexander, in Uetendorf].