Renseignements sur Imre Csillag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Imre Csillag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005225978, Registre du commerce Soleure, (241)
Abag Anlage und Bau AG, in Olten, CHE-102.397.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171455).
Statutenänderung:
16.06.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 16.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SPIEGEL TREUHAND AG, in Olten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Csillag, Imre, von Schönenwerd, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olten];
Fust, Cyrill, von Mosnang und Basel, in Kappel (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olten].
Numéro de publication: 3154881, Registre du commerce Soleure, (241)
R. Nussbaum AG, in Olten, CHE-105.974.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2995151).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Csillag, Imre, von Schönenwerd, in Hägendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Höfliger, Glen, von Rapperswil-Jona, in Schmerikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3989106, Registre du commerce Soleure, (241)
Abag Anlage und Bau AG, in Olten, CH-249.3.000.301-8, An- und Verkauf sowie Ueberbauung von Grundstücken, Vermietung von Liegenschaften und Verwaltung und Unterhalt von Gebäuden sowie Finanzierungen und Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2006, S. 13, Publ. 3436004).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HTO Treuhand AG, in Olten, Revisionsstelle;
Gyssler, Roland, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Csillag, Imre, von Schönenwerd, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fust, Cyrill, von Mosnang und Basel, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fust, Dieter, von Mosnang und Basel, in Kappel SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SPIEGEL TREUHAND AG, in Olten, Revisionsstelle.