Imre Csillag
domicilié à Hägendorf, de Schönenwerd Mandats actifs: R. Nussbaum AG, Abag Anlage und Bau AG Connecté à: Beat Bobst, Ronald Graf, Stephan Matthias Glättli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Imre Csillag" à jour.Vous suivez maintenant "Imre Csillag".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Imre Csillag" à jour.Vous suivez maintenant "Imre Csillag".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Imre Csillag
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Imre Csillag
Autres travaux de construction
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres travaux de construction
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Imre Csillag
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Imre Csillag
Numéro de publication: HR02-1005225978, Registre du commerce Soleure, (241)
Abag Anlage und Bau AG, in Olten, CHE-102.397.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171455).
Statutenänderung:
16.06.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 16.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SPIEGEL TREUHAND AG, in Olten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Csillag, Imre, von Schönenwerd, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olten];
Fust, Cyrill, von Mosnang und Basel, in Kappel (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olten].
Numéro de publication: 3154881, Registre du commerce Soleure, (241)
R. Nussbaum AG, in Olten, CHE-105.974.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2995151).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Csillag, Imre, von Schönenwerd, in Hägendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Höfliger, Glen, von Rapperswil-Jona, in Schmerikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3989106, Registre du commerce Soleure, (241)
Abag Anlage und Bau AG, in Olten, CH-249.3.000.301-8, An- und Verkauf sowie Ueberbauung von Grundstücken, Vermietung von Liegenschaften und Verwaltung und Unterhalt von Gebäuden sowie Finanzierungen und Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2006, S. 13, Publ. 3436004).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HTO Treuhand AG, in Olten, Revisionsstelle;
Gyssler, Roland, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Csillag, Imre, von Schönenwerd, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fust, Cyrill, von Mosnang und Basel, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fust, Dieter, von Mosnang und Basel, in Kappel SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SPIEGEL TREUHAND AG, in Olten, Revisionsstelle.