Renseignements sur Derrick Crowley
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Derrick Crowley
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005425046, Registre du commerce Zoug, (170)
Glencore Gastroservice AG, in Baar, CHE-102.662.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099265).
Firma neu:
Glencore Gastroservice AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Glencore Gastroservice SA en liquidation) (Glencore Gastroservice Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.02.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crowley, Derrick, irischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli, Raffael, von Altendorf, in Thalheim (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Stephan Engelbert, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005099265, Registre du commerce Zoug, (170)
Glencore Gastroservice AG, in Baar, CHE-102.662.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789412).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothmund, Pascal, von Trun, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perezagua, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crowley, Derrick, irischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli, Raffael, von Altendorf, in Thalheim (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004881187, Registre du commerce Zoug, (170)
Glencore AG, in Baar, CHE-103.101.282, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwindt, Gerda Constanze, von Arbon, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crowley, Derrick, irischer Staatsangehöriger, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.