Renseignements sur Urs Roland Corradini
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Roland Corradini
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1006130078, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Bruderklausenkapelle Salwideli, in Flühli, CHE-278.547.969, c/o Röm.-kath. Pfarramt Maria Himmelfahrt Sörenberg, Marientalweg 1, 6174 Sörenberg, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
09.12.1983. 25.08.2024.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt den Zweck, die Bruderklausenkapelle, die an das Hotel Bergwelten Salwideli angebaut ist, zu pflegen und Besucher/innen für das persönliche Gebet offen zu halten sowie der römisch-katholischen Kirche für Gottesdienste zur Verfügung zu stellen. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Basel.
Eingetragene Personen:
Schmid, Pius, von Flühli und Hasle (LU), in Flühli, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Anton, von Flühli, in Flühli, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucher-Stadelmann, Maria Theresia, genannt Marietheres, von Flühli und Schüpfheim, in Flühli, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corradini, Urs, von Emmen, in Schüpfheim, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1006081586, Registre du commerce Lucerne, (100)
Kapellenstiftung St. Wolfgang, Schüpfheim, in Schüpfheim, CHE-175.422.785, c/o Pfarramt Schüpfheim, Chilegass 2, 6170 Schüpfheim, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
25.11.1960. 28.05.2024.
Zweck:
Der Zweck der Stiftung beinhaltet die umfassende Pflege der Kapelle St. Wolfgang und des Grundstückes Nr. 214, Grundbuch Schüpfheim, im Dienste der religiösen Bestimmung dieser Stätte, die den Gläubigen der katholischen Kirche für persönliches Gebet und Gottesdienste zur Verfügung stehen soll. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Basel.
Eingetragene Personen:
Balmer, Beat, von Schüpfheim, in Schüpfheim, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emmenegger, Patrik, von Schüpfheim, in Schüpfheim, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Doris, von Schüpfheim, in Schüpfheim, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Corradini, Urs, von Emmen, in Schüpfheim, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Petermann, Hugo, von Schüpfheim, in Schüpfheim, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zihlmann, Christoph, von Schüpfheim, in Schüpfheim, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1005718896, Registre du commerce Lucerne, (100)
St. Josef-Stiftung Lehn-Escholzmatt, in Escholzmatt-Marbach, CHE-419.122.653, c/o Röm.-kath. Pfarramt Escholzmatt-Wiggen, Hauptstrasse 105, 6182 Escholzmatt, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
23.06.1922. 17.03.2023.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt den Zweck, die eigene Kapelle zu unterhalten, die Kapelle Besuchern für das persönliche Gebet offen zu halten sowie die Kapelle für kirchliche Feiern und Anlässe zur Verfügung zu stellen. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Basel.
Eingetragene Personen:
Schwander, Oswald, von Luzern, in Escholzmatt-Marbach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corradini, Urs Roland, von Emmen, in Schüpfheim, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Felder, Bruno, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lustenberger, Johann, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurkirchen, Irène, von Escholzmatt-Marbach, Werthenstein und Entlebuch, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lustenberger, Yvonne Rita, von Ufhusen, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.