Renseignements sur Flora Cordier
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Flora Cordier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004988538, Registre du commerce Valais, (621)
J. Nicolet SA Agence Immobilière, à Monthey, CHE-101.539.791, société anonyme (No. FOSC 118 du 22.06.2020, Publ. 1004916906).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Boccard, Pierre-Philippe André, de Puplinge, à Sierre, avec procuration collective à deux avec un membre;
Marques Pereira, Ana Isabel, citoyenne portugaise, à Collombey-Muraz, avec procuration collective à deux avec un membre.
Inscription ou modification de personne(s):
Bouvard, Delphine, citoyenne française, à Saint-Pierre-en-Faucigny (FR), membre de la direction, avec signature collective à deux;
Cordier, Flora, de Genève, à Prévessin-Moëns (FR), avec procuration collective à deux.
Numéro de publication: 3757595, Registre du commerce Tessin, (501)
Société Anonyme des Deux Parcs No 61, finora in Genève, CHE-102.935.356, società anonima (FUSC no. 11 del 17.01.2017, p. 9, Pubbl. 3288857).
Statuti originari:
15.01.1958.
Statuti modificati:
03.08.2017.
Nuova sede:
Lugano.
Nuovo recapito:
Via Lavizzari 4, 6900 Lugano.
Nuovo scopo:
Acquisto, vendita, utilizzo e locazione di tutti gli immobili in Svizzera.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante pubblicazione FUSC. [radiati: Administration: 1 ou plusieurs membres.]. [radiati: L'identification sous le numéro CH-660-0082955-3 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-102.935.356. ].Con dichiarazione del 03.08.2017 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Cordier, Flora, da Genève, in Prévessin-Moëns (FR), con procura collettiva a due;
Lafid SA (CHE-100.992.432), in Lugano, ufficio di revisione.