Renseignements sur Andrea Cloesters-Blum
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andrea Cloesters-Blum
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2063592, Registre du commerce Grisons, (350)
Cloesters AG, in Celerina/Schlarigna, Führung des Hotel-Restaurants Arturo, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.1996, S. 1473).
Firma neu:
Cloesters AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.12.2003 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cloesters, Knut, deutscher Staatsangehöriger, in Celerina/Schlarigna, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cloesters-Blum, Andrea, von Koblenz, in Celerina/Schlarigna, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Registre du commerce Grisons, (350)
Cloesters + Hauser AG, in Celerina/Schlarigna, Führung des Hotel-Restaurants Arturo, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.6 vom 11.1.1993 S.121).
Statuten geändert am:
26.2.1996.
Firma neu:
Cloesters AG.
Zweck neu:
Betrieb des Hotels, Restaurants Arturo in Celerina;
die Gesellschaft kann Immobilien erwerben und veräussern, sich an Unternehmungen gleicher oder ähnlicher Art in irgendeiner Form beteiligen oder selbst solche Unternehmungen gründen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Albert, von Zürich, in St. Moritz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Andy, von Zürich, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
André Messerli, Treuhandbüro, in St. Moritz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cloesters-Blum, Andrea, von Koblenz, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: ohne Zeichnungsberechtigung);
Cloesters, Knut, deutscher Staatsangehöriger, in Celerina/Schlarigna, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Treuhandbüro Joachim Schweiger, in Champfèr Gde. St. Moritz, Revisionsstelle.