Renseignements sur Tuma Celik
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Tuma Celik
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1884557, Registre du commerce Zoug, (170)
Karum GmbH, in Baar, CHE-112.927.418, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, Publ. 1398415).
Firma neu:
Karum GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.11.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Celik, Tuma, türkischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1398415, Registre du commerce Zoug, (170)
Karum GmbH, in Baar, CHE-112.927.418, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957485).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calan, Gandi, von Wängi, in Buchs ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Celik, Tuma, türkischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00].
Numéro de publication: 5845338, Registre du commerce Zoug, (170)
Karum GmbH, in Baar, CH-170.4.006.380-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2010, S. 22, Publ. 5743142).
Domizil neu:
c/o Hülya Gabriel, Schutzengelstrasse 39, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calan, Gandi, von Wängi, in Buchs ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher:in Wil SG];
Celik, Tuma, türkischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00 [bisher:in Buchs ZH].