Renseignements sur Seydi Celik
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Seydi Celik
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005124596, Registre du commerce Zurich, (20)
ONUR Lebensmittel und Handels GmbH, in Zürich, CHE-112.710.014, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2019, Publ. 1004725185).
Statutenänderung:
01.03.2021.
Firma neu:
ONUR Transport, Gastronomie & Handels GmbH.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
c/o Seydi Celik, Sägestrasse 2, 8307 Effretikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Limousinen-Service, Personen- und Gütertransporte, Gastronomie aller Art sowie Handel mit Waren aller Art, Import und Export. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwe1rben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 23.12.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.12.2005 einen PW Mercedes Benz C 220, 1. Inverkehrsetzung am 1.4.1994, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Celik, Seydi, von Winterthur, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004725185, Registre du commerce Zurich, (20)
ONUR Lebensmittel und Handels GmbH, in Zürich, CHE-112.710.014, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, S.0, Publ. 2121829).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Onur, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Celik, Seydi, von Winterthur, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2277767, Registre du commerce Zurich, (20)
Alpha Groupe GmbH, in Zürich, CHE-480.321.074, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, Publ. 1967451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Celik, Seydi, von Winterthur, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özer, Halil Ibrahim, von Teufen AR, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.