Renseignements sur Meryem Catalbas
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Meryem Catalbas
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5233098, Registre du commerce Zurich, (20)
MegaSun und fitness Aktiengesellschaft, in Wetzikon ZH, CH-020.3.902.718-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2006, S. 27, Publ. 3690346).
Statutenänderung:
17.06.2009, 27.08.2009.
Firma neu:
Autospritzwerk Catalbas AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft betreibt ein Autospritzwerk. Sie kann alle vorkommenden Arbeiten ausführen, die zur Aufbereitung von Motorfahrzeugen erforderlich sind. Sie kann Autos kaufen und verkaufen und allgemeine Dienstleistungen erbringen, die in Verbindung mit Motorfahrzeugen stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 18.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro S. + A. Kalt, in Hausen am Albis, Revisionsstelle;
Staub, Max, von Thalwil, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Catalbas, Fatih, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Catalbas, Meryem, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.