Renseignements sur Demian Carigiet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Demian Carigiet
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005746377, Registre du commerce Grisons
Klarsoft AG, in Chur, CHE-192.916.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004735001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carigiet-Dutler, Monika, von Breil/Brigels, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederer, Heinz, von Trimmis, in Bonaduz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carigiet, Demian, von Breil/Brigels, in Landquart, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6901238, Registre du commerce Grisons, (350)
Klarsoft AG, in Chur, CH-350.3.011.528-5, Wiesentalstrasse 135, 7000 Chur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.10.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Softwareentwicklung, die Schulung im EDV-Bereich sowie den Handel mit Hard- und Software;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Carigiet EDV (CH-350.1.005.132-8), in Chur, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 17.10.2012 mit Aktiven von CHF 229'408.12 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 127'468.55, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'939.57 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Carigiet, Demian, von Breil/Brigels, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Carigiet-Dutler, Monika, von Breil/Brigels, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Niederer, Heinz, von Trimmis, in Bonaduz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6804090, Registre du commerce Grisons, (350)
Stadtmission Chur, in Chur, CH-350.6.000.062-0, Verein (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2008, S. 14, Publ. 4554188).
Statutenänderung:
07.04.2011.
Name neu:
STADTMISSION CHUR (SMC).
Zweck neu:
Die Vertiefung und die Verbreitung des christlichen Glaubens basierend auf der Bibel;
erfüllt kirchliche und gemeinnützige Aufgaben;
betreibt verschiedene Geschäftsbereiche wie ein Wohnheim für Menschen mit leichten Beeinträchtigungen, einen Gartenbaubetrieb, einen christlichen Bücherladen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Eintrag gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Für die Verbindlichkeiten haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen.].Mittel neu: freiwillige Zuwendungen sowie Einnahmen aus den Geschäftsbereichen und den eigenen Liegenschaften [gestrichen: Mittel: Frewillige Gaben sowie Einnahmen aus bestimmten sozialen Dienstleistungen.].Organisation neu: [Eintrag gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sprenger, Hansjörg, von Wängi, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fullin, Till, von Basel, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Thomas, von Obersaxen, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Follack, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Untervaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Andreas, von Davos, in Landquart, (Igis), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reber-Sutter, Katharina, von Kilchberg ZH, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederer, Heinz Patrick, von Trimmis, in Bonaduz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Tina, von Susch und Seewis im Prättigau, in Valbella (Vaz/Obervaz), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carigiet, Demian, von Breil/Brigels, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lechner, Karl, von Basel, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Benjamin, von Langnau im Emmental, in Igis (Landquart), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Reber, Rolf, von Kilchberg ZH, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Therese, von Worb, in Igis (Landquart), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.