Renseignements sur Ginette Canonica
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ginette Canonica
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005235451, Registre du commerce Zoug, (170)
ZnüniExpress AG, bisher in Dietikon, CHE-106.623.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033062).
Statutenänderung:
05.05.2021.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
c/o CANONICA HOTEL MANAGEMENT CHAM SA, Brunnmatt 6, 6330 Cham. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Canonica, Ginette, von Genève, in Puplinge, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canonica, Sébastien, von Pregny-Chambésy, in Pregny-Chambésy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005217304, Registre du commerce Zoug, (170)
CANONICA HOTEL MANAGEMENT CHAM SA, in Cham, CHE-269.395.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Canonica, Ginette, von Genève, in Pregny-Chambésy, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canonica, Vincent, von Genève, in Pregny-Chambésy, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Puplinge, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Canonica, Sébastien, von Pregny-Chambésy, in Pregny-Chambésy, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3373847, Registre du commerce Zurich, (20)
ZnüniExpress AG, in Dietikon, CHE-106.623.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2016, Publ. 3159505).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canonica, Ginette, von Genève, in Puplinge, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.