Renseignements sur Charles Calame
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Charles Calame
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005508391, Registre du commerce Berne, (36)
Gschwend Steffisburg AG, in Steffisburg, CHE-101.915.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3799891).
Firma neu:
Gschwend Steffisburg AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Treucal AG, Selibühlweg 51, 3608 Thun [bisher: c/o Treucal AG, Panoramastrasse 7, 3600 Thun].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.06.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calame, Charles, von Basel, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Althaus-Calame, Madeleine, von Lauperswil, in Signau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Treucal AG (CHE-105.906.316), in Thun, Liquidatorin.
Numéro de publication: HR02-1005346327, Registre du commerce Berne, (36)
Treucal AG, in Thun, CHE-105.906.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, S.0, Publ. 6135808).
Domizil neu:
Selibühlweg 51, 3608 Thun.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Unterdorfstrasse 6, 3612 Steffisburg].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althaus-Calame, Madeleine, von Lauperswil, in Signau, Präsidentin des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Calame, Charles, von Basel, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Calame, André, von Basel, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Calame, Jean-Claude, von Basel, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005252251, Registre du commerce Glaris
Hotreb Holding AG, in Glarus, CHE-107.918.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calame, Charles, von Basel, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Roland, von Ammerswil, in Steffisburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].