Renseignements sur Joachim Buss-Schrey
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Joachim Buss-Schrey
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004725630, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bussola AG, in Niederhelfenschwil, CHE-115.485.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, S.0, Publ. 4296273).
Statutenänderung:
20.09.2019.
Sitz neu:
Wil (SG).
Domizil neu:
Wilenstrasse 39, 9500 Wil SG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Krisenintervention für Kinder und Jugendliche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buss-Schrey, Joachim, von Niederhelfenschwil, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kapp, Johannes, von Basel, in Züberwangen (Zuzwil (SG)), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: von Basel und Münchenstein, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Brülisauer-Waldburger, Nicole, von Appenzell, in Züberwangen (Zuzwil (SG)), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Gehrig, Ingrid, von Fiesch, in Hettlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien. [Anpassung Bürgerort Hr. Kapp aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Numéro de publication: 4296273, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bussola AG, in Niederhelfenschwil, CHE-115.485.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2014, Publ. 1874159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alinovi, Silvio, von Winterthur, in Amlikon-Bissegg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Dr. Thomas, von Madiswil, in Waldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buss-Schrey, Joachim, von Niederhelfenschwil, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Audisa AG für Wirtschaftsprüfung (CHE-113.529.865), in Wattwil, Revisionsstelle [bisher: Audisa AG für Wirtschaftsprüfung (CH-320.3.061.000-3)];
Kapp, Johannes, von Basel und Münchenstein, in Züberwangen (Zuzwil SG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6702194, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Bussola AG, in Niederhelfenschwil, CH-320.3.066.811-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2010, S. 12, Publ. 5773294).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buss-Schrey, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].