Renseignements sur Markus Buser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Buser
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Buser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005927004, Registre du commerce Zurich, (20)
Tempobrain AG, in Zürich, CHE-100.223.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, André, von Langnau im Emmental, in Schneisingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buser, Markus, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hautle, Dominique, von Appenzell, in Ettingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2482765, Registre du commerce Argovie, (400)
Callpoint AG, in Baden, CHE-113.640.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2467875).
Statutenänderung:
26.10.2015.
Zweck neu:
Dienstleistungen im Bereich Kommunikation, insbesondere Betrieb eines Call Centers;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoffel, Daniel, von Zürich, in Oensingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Floessel, Frank, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buser, Markus, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bartholet, Brigitte, von Flums, in Fischbach-Göslikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bollag, Derek, von Endingen, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blaser, André, von Langnau im Emmental, in Schneisingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberglatt, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1628871, Registre du commerce Zurich, (20)
Tempobrain AG, in Zürich, CHE-100.223.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2013, Publ. 7150718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haugwitz, Frank Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strickler, Carmen, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maron, Christian, von Bonaduz, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chur];
Buser, Markus, von Basel, in Riehen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.