Renseignements sur Angelo Busa
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Angelo Busa
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005921897, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Avanti Immobilien AG, in Wartau, CHE-138.748.082, Pratschililitsch 2, 9479 Oberschan, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Überbauen, Verwalten und Vermieten sowie das Belasten und Veräussern von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, mit Unternehmen gleicher oder ähnlicher Zielsetzung zusammenarbeiten, sich daran beteiligen oder solche erwerben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 350'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 350'000.00.
Aktien:
350 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 12.12.2023 das Grundstück Nr. 1660, Grundbuch Gemeinde Sevelen, wofür 317 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder in einer anderen nachweisbaren Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.12.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Engler Busa, Monika, von Sevelen, in Oberschan (Wartau), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Busa, Angelo, von Wartau, in Oberschan (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5353290, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
BQM GmbH, in Sevelen, CH-320.4.054.561-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 20, Publ. 5092898).
Statutenänderung:
04.11.2009.
Sitz neu:
Wartau.
Domizil neu:
Mebastrasse 9, 9477 Trübbach.
Zweck neu:
Planung und Leitung von Bauvorhaben und alle damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, mit Unternehmen gleicher oder ähnlicher Zielsetzung zusammenarbeiten, sich daran beteiligen oder solche erwerben sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, überbauen und verwalten.. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müntener, Harald, von Buchs SG, in Vaduz (FL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Caplazi, Nino, von Sumvitg, in Chur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busa, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Trübbach (Wartau), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Sevelen und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].
Numéro de publication: 2054702, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
BQM GmbH, in Sevelen, Ruesteinweg 2, 9475 Sevelen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.2003.
Zweck:
Planen und Leiten von Bauvorhaben und alle damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Busa, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Sevelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Müntener, Harald, von Buchs SG, in Vaduz (FL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Caplazi, Nino, von Sumvitg, in Chur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.