Renseignements sur Daniel Burkhalter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Burkhalter
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Burkhalter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005214186, Registre du commerce Berne, (36)
Burkhalter + Gerwig AG, in Bern, CHE-100.138.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, S.0, Publ. 1520997).
Statutenänderung:
01.06.2021.
Firma neu:
BRILLEN.CH AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Evelyne, von Seeberg, in Spiegel b. Bern (Köniz), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Köniz, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Burkhalter, Daniel, von Seeberg, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Spiegel b. Bern (Köniz), Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1520997, Registre du commerce Berne, (36)
Burkhalter + Gerwig AG, in Bern, CHE-100.138.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2007, S. 3, Publ. 4187076).
Statutenänderung:
13.05.2014. Gemäss Erklärung vom 13.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossglauser + Kerényi Treuhand AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Daniel, von Seeberg, in Spiegel bei Bern (Köniz), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Spiegel bei Bern, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Burkhalter, Evelyne, von Seeberg, in Köniz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.