Renseignements sur Josef Burkard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Josef Burkard
Participations
Dernières notifications FOSC pour Josef Burkard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3951199, Registre du commerce Lucerne, (100)
Agrifera AG, in Sempach, CHE-318.790.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2015, Publ. 2273689).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattmann, Walter, von Eschenbach (LU), in Eschenbach (LU), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkard, Josef, von Grosswangen und Schlierbach, in Schlierbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schlierbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zwimpfer, Anton, von Oberkirch, in Grosswangen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3843125, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schweizerischer Schweinezucht- und Schweineproduzentenverband Suisseporcs, in Sempach, CHE-104.110.384, Verein (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016, Publ. 2941559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkard, Josef, von Grosswangen und Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vonarburg, Peter, von Schötz, in Egolzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Martin, von Arni (BE), in Konolfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Daniel, von Fraubrunnen, in Gurmels, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wechsler, Herbert, von Ufhusen, in Grosswangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Martin, von Blumenstein, in Diegten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zwimpfer, Anton, genannt Toni, von Oberkirch, in Grosswangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6989580, Registre du commerce Lucerne, (100)
Agrifera AG, in Sempach, CH-100.3.795.655-0, Seesatz, 6204 Sempach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Fusion:
Die Gesellschaft entsteht aus der Kombinationsfusion der IGA Interessengesellschaft für gesunde Schweine AG, in Sursee (CH-100.3.006.858-6), und der Aktiengesellschaft für SPF-Tiere, Sursee, in Sursee (CH-100.3.009.592-5) gemäss Fusionsvertrag vom 02.10.2012 und Bilanzen per 30.06.2012. Aktiven von CHF 11'849'345.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'542'845.07 der IGA Interessengesellschaft für gesunde Schweine AG sowie Aktiven von CHF 2'854'646 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 851'370 der Aktiengesellschaft für SPF-Tiere, Sursee gehen auf die Gesellschaft über. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaften erhalten 4'000 Namenaktien zu CHF 500.00.
Statutendatum:
13.12.2012, 14.12.2012.
Zweck:
Zusammenschluss von Tierhaltern und deren Zusammenarbeit mit entsprechenden Organisationen mit dem Ziel der Produktion von, des Handels mit und der Vermarktung von Tieren aus landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben im Interesse des Produzenten;
Erwerb, Halten, Veräusserung, Belastung, Bebauung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien.
Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.
Aktien:
4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief, per Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bucheli, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Ruswil, in Ruswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattmann, Walter, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Erwin, von Schangnau, in Hildisrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Jürg, von Ennetmoos, in Beinwil (Freiamt), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burkard, Josef, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Reto, von Egolzwil, in Egolzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krummenacher, Armin, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kurmann, Andreas, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seeholzer, Andreas Bernhard, genannt André, von Küssnacht SZ, in Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pemag Revisions AG (100.3.018.401-2), in Sursee, Revisionsstelle;
Fleischlin, Xaver, von Eich, in Eich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Troxler, Armin, von Schlierbach, in Schlierbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Bucheli, Richard, von Geuensee, in Geuensee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.