Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Agrifera AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.12.2012
Radiation du registre du commerce
23.09.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sempach
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.795.655-0
IDE/TVA
CHE-318.790.515
Secteur
Commerce de matières premières agricoles et animaux
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zusammenschluss von Tierhaltern und deren Zusammenarbeit mit entsprechenden Organisationen mit dem Ziel der Produktion von, des Handels mit und der Vermarktung von Tieren aus landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben im Interesse des Produzenten; Erwerb, Halten, Veräusserung, Belastung, Bebauung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Pemag Revisions AG | Sursee | 21.12.2012 | 22.09.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Agrifera AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004984188, Registre du commerce Lucerne, (100)
Agrifera AG, in Sempach, CHE-318.790.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762378). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Profera AG, in Sempach (CHE-310.225.855), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004762378, Registre du commerce Lucerne, (100)
Agrifera AG, in Sempach, CHE-318.790.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Erwin, von Schangnau, in Hildisrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleischlin, Xaver, von Eich, in Eich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucheli, Richard, von Geuensee, in Geuensee, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mieschbühler, Pascal, von Oberkirch, in Neuenkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Armin, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4310825, Registre du commerce Lucerne, (100)
Agrifera AG, in Sempach, CHE-318.790.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3951199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Armin, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knüsel, Armin, von Sempach, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.