Renseignements sur Elsbeth Bühler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Elsbeth Bühler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elsbeth Bühler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2836839, Registre du commerce Argovie, (400)
Valli AG Strassenbau, in Aarau, CHE-113.567.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, Publ. 2135247).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Elsbeth, von Hemberg, in Tägerig, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 7070028, Registre du commerce Zurich, (20)
ProTIP Personalvorsorgestiftung, in Zürich, CH-020.7.000.823-6, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2012, Publ. 6792052).
Name neu:
ProTIP Personalvorsorgestiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 15.11.2012 aufgehoben.
Liquidationsadresse:
c/o Erich Kern, MISolutions AG, Hauptstrasse 19, 9424 Rheineck.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Elsbeth, von Hemberg, in Berikon, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnellmann, Johann genannt Hans, von Vorderthal, in Wangen SZ, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernoulli, Martin, von Basel, in Hünenberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spierenburg, Pieter, von Remetschwil, in Remetschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Erich, von Buchberg, in Roggwil TG, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6951650, Registre du commerce Argovie, (400)
Noe-Schaltechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, in Aarau, CHE-103.039.513, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2009, S. 3, Publ. 4895518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Elsbeth, von Hemberg, in Tägerig, mit Kollektivprokura zu zweien.