Renseignements sur Alain François Bühler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Alain François Bühler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005725982, Registre du commerce Berne, (36)
GreenWins Sàrl, à Valbirse, CHE-266.233.783, société à responsabilité limitée (No. FOSC 29 du 12.02.2019, Publ. 1004564205).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
S-way Sàrl (CHE-388.632.123), à Neuchâtel, associée, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Reichen, Pascal, de Frutigen, à Bévilard (Valbirse), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 18 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: gérant, avec signature individuelle, sans part sociale];
Bühler, Alain François, de Le Locle, à Neuchâtel, avec procuration individuelle, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: président des gérants, avec signature individuelle, sans part sociale].
Numéro de publication: HR02-1004564205, Registre du commerce Berne, (36)
sbridg Sàrl, précédemment à Le Landeron, CHE-266.233.783, société à responsabilité limitée (du 29.08.2018, Publ. 4441857).
Modification des statuts:
01.02.2019.
Nouvelle raison sociale:
GreenWins Sàrl.
Nouveau siège:
Valbirse.
Nouvelle adresse:
Rue du Nord 7, 2735 Bévilard.
Nouveau but:
La société a pour but la réalisation de projets dans différents domaines, en particulier les projets liés à l'environnement et à l'économie circulaire, en Suisse, en Europe et dans le monde entier. Elle développe, commercialise et maintient toute sorte d'équipements liés aux projets qu'elle réalise, en particulier dans le développement, la production et distribution de bornes intelligentes de recyclage et de déconsignation. Pour ce faire, la société développe toute forme de soutien au développement durable, par le biais de solutions innovantes et ludiques, avec incitation aux technologies numériques. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Obligations:
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier écrit ou par courriel avec accusé de réception.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Siena Neto, Pedro, ressortissant brésilien, à Campinas (BR), président des gérants, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bühler, Alain François, de Le Locle, à Neuchâtel, président des gérants, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 1328467, Registre du commerce Argovie, (400)
OF Oberland-Finanz AG, in Baden, CHE-102.132.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2009, S. 2, Publ. 5270662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckert, Stephan, von Bern, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Alain, von Le Locle, in Neuenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.