Renseignements sur René Bucher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour René Bucher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1565457, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Gipser & Partner GmbH, bisher in Winterthur, CHE-108.666.278, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2011, S. 24, Publ. 6041076).
Gründungsstatuten:
06.05.2010.
Statutenänderung:
16.06.2014.
Firma neu:
B & B Automobile GmbH.
Sitz neu:
Müllheim.
Domizil neu:
Stroosäcker 4, 8555 Müllheim Dorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Autowerkstatt, die Durchführung von Reparaturen und weiteren Serviceleistungen für Motorfahrzeuge aller Art sowie die Ausführung von kleineren Lackier- und Spenglerarbeiten, den Verkauf, Vertrieb und die Vermietung von Motorfahrzeugen und Ersatzteilen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, René, von Altstätten, in Eschenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Kevin Jonathan, von Altstätten, in Eschenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6041076, Registre du commerce Zurich, (20)
FREBU Isolations- und Gipserarbeiten GmbH, in Winterthur, CH-440.4.013.261-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2010, S. 27, Publ. 5647926).
Statutenänderung:
11.02.2011.
Firma neu:
Gipser & Partner GmbH.
Domizil neu:
Scheideggstrasse 6, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Roger, von Luthern, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, René, von Altstätten, in Eschenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5647926, Registre du commerce Zurich, (20)
möbel - wohnen - design Schranz GmbH, bisher in Felben-Wellhausen, CH-440.4.013.261-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2004, S. 19, Publ. 2339856).
Statutenänderung:
06.05.2010.
Firma neu:
FREBU Isolations- und Gipserarbeiten GmbH.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
In der Härti 5, 8408 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Gipsergeschäftes sowie die Ausführung von Isolations- und Stuckarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.05.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schranz, Christoph, von Reiden, in Felben-Wellhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Schranz-Ryf, Katrin, von Reiden, in Felben-Wellhausen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, René, von Altstätten, in Eschenz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Frei, Roger, von Luthern, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.