Renseignements sur Kurt Bucher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Kurt Bucher
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Bucher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6858676, Registre du commerce Obwald, (140)
Kurt Bucher Immobilien Treuhand, in Engelberg, CH-140.1.004.272-5, Tellensteinstrasse 3, 6390 Engelberg, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Verwalten von Immobilien und Liegenschaften, sowie Treuhandtätigkeiten.
Eingetragene Personen:
Bucher, Kurt, von Geuensee und Ettiswil, in Engelberg, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6759830, Registre du commerce Nidwald, (150)
K. Bucher Immobilien-Treuhand AG, in Oberdorf NW, CH-150.3.000.992-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, S. 12, Publ. 5982412). [Folgende Adresse wird im Handelsregister gelöscht:] [gestrichen: Weitere Adresse: Tellensteinstrasse 3, 6390 Engelberg].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Kurt, von Geuensee und Ettiswil, in Engelberg, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4979514, Registre du commerce Nidwald, (150)
K. Bucher Immobilien-Treuhand AG, in Ennetbürgen, CH-150.3.000.992-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2008, S. 12, Publ. 4537358).
Statutenänderung:
9.04.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher-Gehring, Ruth, von Geuensee und Ettiswil und Neuheim, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Noser Treuhand und Revisions AG, in Stans (CH-150.3.000.438-1), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herber, Christoph, von Stans, in Buochs, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bucher, Kurt, von Geuensee und Ettiswil, in Engelberg, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Herber-Imboden, Andrea, von Stans, in Buochs, mit Einzelunterschrift.