Renseignements sur Christof Bucher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christof Bucher
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christof Bucher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1846567, Registre du commerce Argovie, (400)
Schweinemast Wyden GmbH, in Oberrüti, CHE-110.126.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, Publ. 6182474).
Statutenänderung:
17.10.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Christof, von Kerns, in Sins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Bucher, Paul, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Paul, von Kerns, in Ballwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bucher, Irma, von Kerns und Sins, in Ballwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1016440, Registre du commerce Argovie, (400)
Schweinemast Wyden GmbH, in Oberrüti, Wydenstrasse 2, 5647 Oberrüti, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.08.2002, 10.04.2003.
Zweck:
Führung eines oder mehrerer Schweinezucht- und Mastbetriebe;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung, gemäss Sachübernahmevertrag vom 31.05.2002 Mastschweine, Futtermittelvorräte und Mobiliar zum Preis von CHF 52'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bucher, Paul, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Bucher, Christof, von Kerns, in Sins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.