Renseignements sur Roger Brown Barcroft
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roger Brown Barcroft
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3904325, Registre du commerce Zoug, (170)
Bistalk Telecom AG, in Zug, CHE-116.238.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846375).
Statutenänderung:
24.11.2017.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 160'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brown Barcroft, Roger, irischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kundzins, Georgs, lettischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Reuter, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Milano (IT), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Fernandez, Fabian Frederik, schwedischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Prokurist, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davari Langroodi, Mahdi, iranischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tavakolikhaledi, Hamidreza, kanadischer Staatsangehöriger, in Squamish (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1024899, Registre du commerce Zoug, (170)
Bistalk Telecom AG, in Zug, CH-170.3.035.141-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, Publ. 6491118).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reuter, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Milano (IT), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Brown Barcroft, Roger, irischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Fanta, Robin, tschechischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Huber, Thomas, von Sempach und Hohenrain, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6491118, Registre du commerce Zoug, (170)
Bistalk Telecom AG, in Zug, CH-170.3.035.141-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, S. 26, Publ. 5911784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balaban, Branko, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fanta, Robin, tschechischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Milano (IT)];
Brown Barcroft, Roger, irischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.