Renseignements sur Volker Brinke
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Volker Brinke
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004515419, Registre du commerce Argovie, (400)
MPlast GmbH, in Muri (AG), CHE-253.636.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3634547).
Firma neu:
MPlast GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.11.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brinke, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hämikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Dr. William, von Zürich, in Wohlen (AG), Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004473837, Registre du commerce Argovie, (400)
Fischer Söhne AG, in Muri (AG), CHE-102.031.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2017, Publ. 3702035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigle, Dr. Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brinke, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hämikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jickeli, Prof. Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigle, Dr. Axel Bodo, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2091747, Registre du commerce Lucerne, (100)
Packaging Performance Holding SA, bisher in Altendorf, CHE-115.808.655, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, Publ. 1967087).
Gründungsstatuten:
01.07.2010.
Statutenänderung:
24.03.2015.
Sitz neu:
Hitzkirch.
Domizil neu:
Rain 21, 6289 Hämikon.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinke, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hitzkirch, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hämikon (Hitzkirch)].