Renseignements sur Fritz Brassel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fritz Brassel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004639840, Registre du commerce Grisons, (350)
Versato AG in Liquidation, in Ilanz/Glion, CHE-101.572.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2019, Publ. 1004635929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedauer, Alfred, von Au (SG), in St. Margrethen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rausch, Rudolf, von Eggersriet, in Widnau, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brassel, Fritz, von St. Margrethen, in St. Margrethen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedauer, Walter, von Au (SG), in St. Margrethen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator, mit Einzelunterschrift, Mitglied].
Numéro de publication: HR02-1004635929, Registre du commerce Grisons, (350)
Versato AG, in Ilanz/Glion, CHE-101.572.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, S.0, Publ. 946491).
Firma neu:
Versato AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.05.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedauer, Alfred, von Au (SG), in St. Margrethen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rausch, Rudolf, von Eggersriet, in Widnau, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brassel, Fritz, von St. Margrethen, in St. Margrethen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friedauer, Walter, von Au (SG), in St. Margrethen, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Mitglied [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KMU Treuhand und Revisions AG (CHE-359.187.322), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KMU Treuhand und Revisions AG].
Numéro de publication: 6280370, Registre du commerce Zurich, (20)
SIC Swiss International Constructions AG, in Zürich, CH-020.3.033.062-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2011, S. 26, Publ. 6011114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brassel, Fritz, von St. Margrethen, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.