Renseignements sur Lukas Bosshard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lukas Bosshard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1174137, Registre du commerce Zurich, (20)
OOS AG, in Zürich, CH-020.3.024.071-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6263032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Lukas, von Elgg und Winterthur, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6263032, Registre du commerce Zurich, (20)
oos ag, in Zürich, CH-020.3.024.071-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 32, Publ. 5731150).
Statutenänderung:
12.07.2011.
Firma neu:
OOS AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(OOS SA) (OOS LTD).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Architektur- und Kommunikationsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen errichten, Beteiligungen, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben und überhaupt alle Geschäfte betreiben, die bestimmt oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Bei der Nachliberierung vom 12.07.2011 werden Forderungen in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 voll liberiert werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Lukas, von Elgg und Winterthur, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boser, Severin, von Buchs SG, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2209252, Registre du commerce Zurich, (20)
Kaywa AG, in Zürich, Aufbau und Betrieb einer Internetplattform, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 29.07.2003, S. 15, Publ. 1105864).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Lukas, von Elgg und Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.