Renseignements sur Daniel Bossard
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Bossard
Dernières notifications FOSC pour Daniel Bossard
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5574382, Registre du commerce Berne, (36)
updo GmbH, in Bern, CH-035.4.036.096-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 5, Publ. 5333058).
Statutenänderung:
03.03.2010.
Sitz neu:
Kehrsatz.
Domizil neu:
Bernstrasse 99, 3122 Kehrsatz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Penta Group Holding AG (CH-020.3.020.589-3), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Marti, Erich, von Zell LU, in Zuzwil SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Laurent, von Blumenstein, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bossard, Daniel, von Wetzikon ZH, in Wabern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5333058, Registre du commerce Berne, (36)
IT worx GmbH, in Bern, CH-035.4.036.096-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2006, S. 3, Publ. 3376850).
Statutenänderung:
25.06.2009, 10.07.2009, 30.10.2009.
Firma neu:
updo GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informatik, insbesondere Vermietung von Servern (Webhosting), Webentwicklung, Aufbau und Betreuung von IT-Infrastrukturen, Software Entwicklungen sowie allgemeine grafische Gestaltungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oppliger, Dan, von Luzern und Signau, in Boll (Vechigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00;
Oppliger, Peter, von Luzern und Signau, in Spiegel bei Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Balajew, Alexander, von Ebnat-Kappel, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Bossard, Daniel, von Wetzikon ZH, in Wabern (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Penta Group Holding AG (CH-020.3.020.589-3), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Marti, Erich, von Zell LU, in Zuzwil SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3376850, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 85 vom 3.5.2006, S. 2, publizierten TB-Eintrags Nr. 1977 vom 27.4.2006. IT worx GmbH, in Bern, CH-035.4.036.096-3, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Information Technology (IT) usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2006, S. 2, Publ. 3359596).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossard, Daniel, von Wetzikon ZH, in Wabern (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [nicht: Bossard, Daneil].