Renseignements sur Dirk Boldt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dirk Boldt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005658577, Registre du commerce Berne, (36)
ha+p holding ag, in Bern, CHE-331.762.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2016, Publ. 3103559).
Statutenänderung:
10.01.2023.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
c/o Dirk und Sina Boldt, Dammweg 3, 3072 Ostermundigen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boldt, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004698848, Registre du commerce Berne, (36)
Hautle Anderegg + Partner AG, in Bern, CHE-106.001.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530585).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boldt, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hautle, Bernhard, von Appenzell, in Bösingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004530585, Registre du commerce Berne, (36)
Hautle Anderegg + Partner AG, in Bern, CHE-106.001.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2694979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Fritz Rudolf, von Lauperswil, in Fraubrunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hautle, Bernhard, von Appenzell, in Bösingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boldt, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].